POTTERS HOUSE CHRISTIAN FELLOWSHIP UK STRATFORD CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Helping the local community, providing a safe space for people to come and hear a positive message that could impact their lives for the good.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Hackney
- Newham
- Tower Hamlets
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 14 Mawrth 2022: CIO registration
- THE POTTERS HOUSE STRATFORD (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Corbert | Cadeirydd | 13 October 2023 |
|
|||||
Eric Banza Kasonge Mumba | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Ray-Carmel Musampasi Pumbu-Mbwese | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.92k | £39.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.23k | £35.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 14 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: 4.1 TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH IN THE ATTACHED SCHEDULE IN THE UNITED KINGDOM AND SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE CHURCH COUNCIL MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT; 4.2 THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY REGARDLESS OF NATIONALITY, RELIGIOUS POLITICAL OR OTHER OPINION IN THE UNITED KINGDOM AND SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE CHURCH COUNCIL MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT; AND 4.3 SUCH PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Waddington Road
Stratford
London
E15 1QF
- Ffôn:
- 07379868830
- E-bost:
- phccstratford@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window