ymddiriedolwyr WE-TOGETHER
Rhif yr elusen: 1196883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (106 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Judith Frances Miller | Cadeirydd | 19 March 2019 |
|
|||||
Dr Chitra Balakrishna | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Alan Collins | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|
||||
Perry Power | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
James Richard De Villeneuve Kidwell | Ymddiriedolwr | 14 January 2022 |
|
|
||||
Geoffrey Richard Benge | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
Alison Claire Benge | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.