ymddiriedolwyr HILLSONG INTERNATIONAL (UK)
Rhif yr elusen: 1202317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Stephen Max Crouch | Cadeirydd | 29 October 2021 |
|
|
||||
Ana Luisa Loback | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Ropafadzo Whande | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Mario Rui Rodrigues Boto | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Peter Andreas Nielsen | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Siboniso Basil Nxumalo | Ymddiriedolwr | 18 August 2022 |
|
|
||||
Amanda Elizabeth Tay | Ymddiriedolwr | 29 October 2021 |
|
|
||||
Dane Alexander James Gambrill | Ymddiriedolwr | 29 October 2021 |
|
|
||||
Russell Barclay Dacre | Ymddiriedolwr | 29 October 2021 |
|
|
||||
Tolulope Oluwatosin Olu-Lafe Badders | Ymddiriedolwr | 29 October 2021 |
|
|
||||
Phillip Anthony Dooley | Ymddiriedolwr | 29 October 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.