ymddiriedolwyr 1ST HELMSLEY SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1194522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dean Scott Smith | Cadeirydd | 02 October 2019 |
|
|
||||
Lucinda Thompson | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Simon Munnis | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Kate Beck | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Hannah Plowman | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Amanda Dickinson | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Francesca Evans | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
James Pryor | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.