ymddiriedolwyr STAFFORDSHIRE CRICKET LIMITED
Rhif yr elusen: 1196490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Andrew Smith | Cadeirydd | 02 September 2013 |
|
|||||
Sue Rennie | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Rebecca Elnaugh | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Martin Nicholas Davies | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Helen Bourton | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Simon David Fisher | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Laura Macleod | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Phillip Robert Oliver | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Toyin Higgs | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Christopher Neil Turner | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|||||
JASON NICHOLAS BRITTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.