UMOJA HEALTH FORUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We work to improve co-ordination of services and resources allocated to Africa communities and ensure their voices are heard, addressing barriers and services are put in place which recognize our ethnic, cultural and religious needs. Our range of services; advocacy work, social activities and support for elders, children, young people, single parents and adults who lack appropriate support network
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,381 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Camden
- Dinas Llundain
- Dinas Westminster
- Haringey
- Islington
Llywodraethu
- 22 Tachwedd 2021: Cofrestrwyd
- AFRICAN HEALTH FORUM (Enw blaenorol)
- UMOJA HEALTH FORUM (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafsa Muhammad | Cadeirydd | 05 March 2021 |
|
|
||||
Patricia Babra Murphy | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
AMY SEIDI | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
KHADIDIA CAMARA | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Patience Nyaika | Ymddiriedolwr | 05 March 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Agerrymith | Ymddiriedolwr | 05 March 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 30/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.83k | £65.88k | £53.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.88k | £38.79k | £56.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £9.95k | £5.38k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.23k | £9.95k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2024 | 23 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2024 | 23 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28 SEP 2009 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 25 MAR 2021
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH WITHIN THE AFRICAN AND CARIBBEAN COMMUNITIES, THEIR CARERS AND THEIR FAMILIES IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING EDUCATION, HEALTH ADVICE, SIGNPOSTING ON HEALTH ISSUES AND RAISING AWARENESS OF HEALTH ISSUES THAT AFFECT THE CARIBBEAN AND AFRICAN COMMUNITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37 GREENWOOD PLACE
LONDON
NW5 1LB
- Ffôn:
- 07970418893
- E-bost:
- umojahealthforum54@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window