NISA GLOBAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charitable purposes Education / training Advancement of health Prevention and relief of poverty Makes grants to small women led organisations in developing countries
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Bangladesh
- Camerwn
- Cenia
- Groeg
- India
- Nepal
- Pakistan
- Tanzania
- Uganda
- Y Gambia
Llywodraethu
- 19 Mai 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazmin Akthar | Cadeirydd | 26 October 2020 |
|
|
||||
Dr IRAM SATTAR | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|||||
Fozia Uddin | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|||||
Shaista Gohir | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.65k | £10.63k | £10.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.09k | £5.65k | £8.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Tachwedd 2022 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26 OCT 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 17 MAY 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (?OBJECTS?) ARE: (1) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY ANYWHERE IN THE WORLD BY: A. PROVIDING GRANTS, ITEMS, SERVICES AND FACILITIES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO RELIEVE OR PREVENT POVERTY; B. PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, PROJECTS AND ALL NECESSARY SUPPORT (INCLUDING FINANCIAL SUPPORT) DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT; C. UNDERTAKING, COMMISSIONING OR SUPPORTING RESEARCH INTO FACTORS THAT CONTRIBUTE TO POVERTY AND THE MOST APPROPRIATE WAYS TO MITIGATE THE CONTRIBUTING FACTORS (2) TO ASSIST IN THE TREATMENT AND CARE OF PERSONS SUFFERING FROM PHYSICAL AND MENTAL ILLNESS OF ANY DESCRIPTION OR IN NEED OF REHABILITATION AS A RESULT OF ILLNESS ANYWHERE IN THE WORLD BY: A. PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, EDUCATION, SERVICES, FACILITIES (INCLUDING RECREATIONAL FACILITIES) AND PRACTICAL ADVICE TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TOWARDS THE RELIEF OF SICKNESS AND/OR PRESERVATION OF HEALTH; B. UNDERTAKING, COMMISSIONING OR SUPPORTING RESEARCH INTO FACTORS THAT CONTRIBUTE TO SICKNESS AND THE MOST APPROPRIATE WAYS TO MITIGATE THE CONTRIBUTING FACTORS; C. RAISING AWARENESS AND ADVANCING EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO PHYSICAL AND MENTAL HEALTH (3) FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PEOPLE IN NEED (IN PARTICULAR WOMEN AND GIRLS IN THE MUSLIM COMMUNITY) ANYWHERE IN THE WORLD AND IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY: A. AWARDING TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY SCHOOL, UNIVERSITY, COLLEGE OR OTHER INSTITUTION OF EDUCATION; B. PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION; C. ASSISTING IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT ANY CHARITY OR OTHER ORGANISATION WHOSE AIMS INCLUDE ADVANCING EDUCATION OF PEOPLE (IN PARTICULAR WOMEN AND GIRLS IN THE MUSLIM COMMUNITY) BY DEVELOPING THEIR MENTAL, PHYSICAL AND MORAL CAPABILITIES THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES (4) THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE IN SUCH PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Muslim Women's Network UK
First Floor
1192 Stratford Road
BIRMINGHAM
B28 8AB
- Ffôn:
- 07802 225989
- E-bost:
- info@nisaglobalfoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window