CHILDWALL GOSPEL HALL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. The advancement of the Christian religion for the public benefit including by the carrying on of the service of God in accordance with the Old and New Testaments of the Holy Bible as those Christians forming part of the world-wide fellowship known as the "Plymouth Brethren Christian Church (the "Brethren") 2. Any other charitable purposes connected with the Brethren
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 21 Medi 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIOT MARCUS HARRIS | Cadeirydd | 23 March 2002 |
|
|||||
Andrew James Lander | Ymddiriedolwr | 29 August 2017 |
|
|
||||
Kieran Alun Hobbs | Ymddiriedolwr | 12 December 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.49k | £9.97k | £11.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.49k | £9.97k | £11.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 02 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 02 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 30 AUG 2014
Gwrthrychau elusennol
A) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT INCLUDING BY THE CARRYING ON OF THE SERVICE OF GOD IN ACCORDANCE WITH THE OLD AND NEW TESTAMENTS OF THE HOLY BIBLE AS FOLLOWED BY THOSE CHRISTIANS FORMING PART OF A WORLD-WIDE FELLOWSHIP KNOWN AS THE 'PLYMOUTH BRETHREN CHRISTIAN CHURCH' (THE 'BRETHREN') WHOSE CORE DOCTRINE IS SUMMARISED IN SCHEDULE 1 TO THIS DEED AND WHOSE PROPER PRACTICES IN FURTHERANCE OF SOME ASPECTS OF THAT CORE DOCTRINE ARE SUMMARISED IN SCHEDULE 2 TO THIS DEED; AND B) ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH BRETHREN.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
317A UPTON LANE
WIDNES
WA8 9AG
- Ffôn:
- 01514283430
- E-bost:
- childwall_ght@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window