THE PEDRO CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Pedro Club is a community centre that serves multiple generations in Hackney and provides people with a safe place to thrive, lead healthy lives and fulfil their potential. Located in the Kings Park ward of Hackney. We provide these activities: amateur boxing, football, life skills, education support, music studio, social, cultural and mentoring opportunities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £103,780 o 117468 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hackney
Llywodraethu
- 18 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 303022 THE PEDRO CLUB
- 10 Medi 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEREK WILLIAMS | Cadeirydd | 12 June 2021 |
|
|
||||
Neil Martinson | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Vivienne Connell-Hall | Ymddiriedolwr | 03 October 2024 |
|
|
||||
Trevor Duberry | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Ian Whiteley | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
JAMES COOK | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||
Bruce Baker | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||
MARK CLARKE | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||
Diane Fenton | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.10k | £73.37k | £126.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.75k | £48.77k | £111.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £22.20k | £103.78k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Chwefror 2023 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Chwefror 2023 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 10 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE (A) TO ADVANCE IN LIFE AND HELP YOUNG PEOPLE LIVING IN THE LONDON BOROUGH OF HACKNEY AND SURROUNDING AREAS (?THE AREA OF BENEFIT?) THROUGH (I) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE-TIME ACTIVITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE AND (II) THE PROVISION OF SUPPORT, ADVICE AND ACTIVITY WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; AND (B) TO BENEFIT THE RESIDENTS OF THE AREA OF BENEFIT BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS, THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID RESIDENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
175 RUSHMORE ROAD
LONDON
E5 0HD
- Ffôn:
- 02089853800
- E-bost:
- info@pedroclub.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window