NEATH AND DISTRICT TALKING MAGAZINE FOR THE BLIND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of monthly talking magazines for the blind and visually impaired on cassette and CD.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Hydref 1986: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2013: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.49k | £1.59k | £2.05k | £7.44k | £1.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159 | £176 | £5.66k | £1.83k | £1.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 10 Chwefror 2012 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 24 Mehefin 2011 | 144 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 SEPTEMBER 1986.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE BLIND, OR THE PARTIALLY SIGHTED, OR THOSE LABOURING UNDER SOME TEMPORARY OR PERMANENT INCAPACITY OR DISABILITY WHICH MAKES READING A STRAIN, BY THE PROVISION OF RECORDED TAPES.
Maes buddion
NEATH AND DISTRICT, WEST GLAMORGAN
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window