ymddiriedolwyr ASSUNNAH ISLAMIC CENTRE
Rhif yr elusen: 1201011
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Omar Ali Ugas | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Khalif Warsame | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Dahir Abdullahi Tifo | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Mohamed Abdulle | Ymddiriedolwr | 18 December 2003 |
|
|||||
Habib Hussein Mohamed | Ymddiriedolwr | 12 February 2003 |
|
|
||||
Xuseen Abdi Weli | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.