ymddiriedolwyr BOURNEMOUTH HEBREW CONGREGATION
Rhif yr elusen: 1195412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loraine Berlyn | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Eric Kurt | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
JANE COWLAND | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|||||
Leonard Ostrove | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Anne Judith Ozdamar | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Ellard Roberts | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Bettina Gould | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Joathan Marriott | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Marylin Dexter | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Alan Blumenthal | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
STEPHEN HOWARD WHITE LLB | Ymddiriedolwr | 23 February 2020 |
|
|||||
Mahir Ozdamar | Ymddiriedolwr | 24 February 2019 |
|
|||||
Ivor Weintroub LL.B MA | Ymddiriedolwr | 16 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.