DANDELION DAY NURSERY AND KIDS' CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Dandelion Day Nursery and Kids Club provides childcare provision from birth to 13 for the local community both service and civilian. The nursery facility provides full day care facility for birth to preschool age 4. The kids Club provides before and after school care for children aged 5 to 13 during term time and full day care during school holiday periods.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£739,839
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £734.30k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £4.10k | |
Buddsoddiadau | £1.44k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£747,622
Codi arian | £5.67k | |
Weithgareddau elusennol | £741.95k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £200,816 o 15 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £5.67k | |
Gwariant elusennol | £741.95k |
Pobl

40 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1068762 DANDELION DAY NURSERY AND KIDS' CLUB
- 11 Chwefror 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danielle Marie Bogg | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||
Maddy Matthews | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
DAVID IAN PAUL TOMKINSON | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Jill Proctor | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
MARTIN HEGARTY | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
TRACY GOULD | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
CLAIRE LOUISE STRICKLAND | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
GRAEME LITTLE | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £739.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £747.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £200.82k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £4.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £734.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.44k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £741.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £5.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £10.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £17.45k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £278.11k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £12.23k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 04 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 04 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 13 Rhagfyr 2023 | 166 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 687 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 11 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
3. THE AIMS OF THE PRE-SCHOOL ARE TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS AND BY: 3.1 OFFERING APPROPRIATE PLAY, EDUCATION AND CARE FACILITIES, FAMILY LEARNING AND EXTENDED HOURS GROUPS, TOGETHER WITH THE RIGHT OF PARENTS TO TAKE RESPONSIBILITY FOR AND TO BECOME INVOLVED IN THE ACTIVITIES OF SUCH GROUPS, ENSURING THAT SUCH GROUPS OFFER OPPORTUNITIES FOR ALL CHILDREN WHATEVER THEIR RACE, CULTURE, RELIGION, MEANS OR ABILITY; 3.2 ENCOURAGING THE STUDY OF THE NEEDS OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES AND PROMOTING PUBLIC INTEREST IN AND RECOGNITION OF SUCH NEEDS IN THE LOCAL AREAS; 3.3 INSTIGATING AND ADHERING TO THE STATUTORY FRAMEWORK FOR THE EARLY YEARS FOUNDATION STAGE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Buildings 419
419A and 613
Clinton Park
Tattershall
Lincolnshire
- Ffôn:
- 01526344325
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window