HACKNEY TENNIS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hackney Tennis is a park based tennis provider with a focus on opening up tennis to all. Community engagement is a key part of what we do, including an extensive schools' programme, disability tennis and outreach to over 50s. Hackney Tennis's in-house programme delivers tennis for all ages and abilities across 27 tennis courts across the borough and has over 6,000 players on its booking system.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£756,464
Roddion a chymynroddion | £4.43k | |
Weithgareddau elusennol | £727.52k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £6.51k | |
Arall | £18.01k |
Cyfanswm gwariant:
£691,972
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £691.97k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,425 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £691.97k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £64.49k |
Pobl

9 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hackney
Llywodraethu
- 17 Ionawr 2022: Cofrestrwyd
- HACKNEY CITY TENNIS CLUBS LTD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Clinton Bennett | Cadeirydd | 06 September 2016 |
|
|
||||
ROGER JEREMY WAITE | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
MAURINE JOY LEWIN | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|||||
Cristian Byard Winder | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
David Pagliaro | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Lisa Watch | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £575.20k | £756.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £539.64k | £691.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.43k | £4.43k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.43k | £4.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £568.17k | £727.52k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.78k | £6.51k | |
|
Incwm - Arall | £2.82k | £18.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £539.64k | £691.97k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.67k | £10.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £26.98k | £39.75k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £493.71k | £604.25k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £104.55k | £163.37k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22 NOV 2007 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 22 APR 2021 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 08 JUN 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 12 JAN 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT OF RESIDENTS OF HACKNEY AND THE SURROUNDING AREAS: 1.1.1 TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION, BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING, LEARNING, AND TEACHING OF THE GAME OF LAWN TENNIS AND OTHER RACQUET SPORTS; AND 1.1.2 TO PROVIDE AND MAINTAIN FACILITIES FOR TENNIS, SPORT, RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. 1.2 THIS PROVISION MAY BE AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION BUT ONLY WITH THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE COMMISSION.
Maes buddion
HACKNEY AND THE SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Clissold Park Tennis Pavilion
3 QUEEN ELIZABETHS WALK
LONDON
N16 0BF
- Ffôn:
- 02088000680
- E-bost:
- james@hackneytennis.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window