MILTON GOSPEL HALL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trust provides and maintains gospel halls for the religious activities of Christians often referred to as 'Brethren'. Details of the origins, teachings and way of life of the Brethren can be found on their website - www.plymouthbrethrenchristianchurch.org
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 23 Mehefin 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silas Woodcock | Cadeirydd | 11 October 2019 |
|
|
||||
Simon Dupont | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
Duncan Paul Rodney Woodford | Ymddiriedolwr | 21 July 1994 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £422.46k | £9.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.27k | £10.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 05 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 15 AUG 2014
Gwrthrychau elusennol
A) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT INCLUDING BY THE CARRYING ON OF THE SERVICE OF GOD IN ACCORDANCE WITH THE OLD AND NEW TESTAMENTS OF THE HOLY BIBLE AS FOLLOWED BY THOSE CHRISTIANS FORMING PART OF A WORLD-WIDE FELLOWSHIP KNOWN AS THE 'PLYMOUTH BRETHREN CHRISTIAN CHURCH' (THE 'BRETHREN') WHOSE CORE DOCTRINE IS SUMMARISED IN SCHEDULE 1 TO THIS DEED AND WHOSE PROPER PRACTICES IN FURTHERANCE OF SOME ASPECTS OF THAT CORE DOCTRINE ARE SUMMARISED IN SCHEDULE 2 TO THIS DEED; AND B) ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH BRETHREN.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OAK COTTAGE
ROMFORD ROAD
PEMBURY
TUNBRIDGE WELLS
TN2 4BB
- Ffôn:
- 07848465964
- E-bost:
- gospelhall@twght.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window