THE ABILITIES IN ME FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We aim to promote inclusivity and raise awareness of many conditions through our children's book series. We run events including family fun days, school workshops and book reading activities. We donate equipment and books to schools, families and hospitals alongside awarding grants to families in need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Canada
- Seland Newydd
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 17 Chwefror 2022: CIO registration
- THE ABILITIES IN ME BOOK SERIES (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxwell Keir | Cadeirydd | 31 May 2021 |
|
|
||||
Zoe Hawkins | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Emma Lusty | Ymddiriedolwr | 31 May 2021 |
|
|
||||
Melanie Lusty | Ymddiriedolwr | 31 May 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.83k | £78.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.63k | £72.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
1. ADVANCING EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF CHILDREN IN ALL AREAS RELATING TO DISABILITIES AND INCLUSION THROUGH ‘THE ABILITIES INCLUSIVE WORKSHOP TRAINING’ AND ‘SCHOOL VISITS’ 2. RELIEVING THE NEEDS OF CHILDREN WITH A DISABILITY AND SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS BY CREATING AN INCLUSIVE ‘SAFE SPACE’ THROUGH THE PROVISION OF SENSORY ITEMS, EQUIPMENT, SENSORY ROOM MAKEOVERS TO MAINSTREAM EDUCATIONAL ENVIRONMENTS. 3. TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF CHILDREN WITH DISABILITIES BY PROVIDING SUPPORT, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE TO HELP THEM UNDERSTAND THEIR CONDITION OR DIAGNOSIS AND ASSISTING FAMILIES WITH SUPPORT NETWORKS 4. TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME, INCLUDING RAISING FUNDS, PROVIDING GRANTS, DONATING BOOKS INTO HOSPITAL SETTINGS AND SPECIALIST EQUIPMENT TO FAMILIES IN NEED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 Cromwell Road
STEVENAGE
Hertfordshire
SG2 9HT
- Ffôn:
- 07548358110
- E-bost:
- info@theabilitiesinme.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window