Hanes ariannol THE COUNCIL OF ISLAMIC AFFAIRS HUDDERSFIELD CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 518125
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.98k £20.50k £28.05k £30.87k £27.37k
Cyfanswm gwariant £19.06k £20.89k £23.86k £25.07k £42.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.33k N/A N/A N/A