MYRTLE PARK FRIENDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We hold action days every two weeks on a Sunday morning, run by the trustees and open to members of the public to volunteer to help. This involves gardening, maintenance and litter picking. We open the Park Hub to visitors every Sunday afternoon to look at the displays and information about the park and to make use of the nature activities and resources.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £600 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 16 Medi 2021: CIO registration
- FRIENDS OF MYRTLE PARK (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosemary Sharp | Cadeirydd | 16 September 2021 |
|
|
||||
Penelope Petrie | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Gaynor Smith | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Lindsay Bennett | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Susan Joy Smith | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £11.26k | £6.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £10.63k | £5.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.19k | £600 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 18 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 18 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 12 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 16 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF BINGLEY, BRADFORD CITY (“THE AREA OF BENEFIT”), TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PRESERVATION, PROMOTION, SUPPORT, ASSISTANCE AND IMPROVEMENT OF MYRTLE PARK, BINGLEY, BRADFORD CITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Unity Street North
BINGLEY
BD16 1EN
- Ffôn:
- 07753294849
- E-bost:
- friendsofmyrtlepark@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window