EXVAC

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
EXVAC is a children's charity that works to take children from socially and financially underprivileged backgrounds (eg: abused children, young carers, low-income families) away on holiday for a week. We run two week-long holidays, each for 16 children under the supervision of 8 leaders, incorporating a wide range of trips and activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1088158 EXETER COLLEGE VACATION PROJECT
- 04 Mehefin 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carla Zoe Handford | Cadeirydd | 15 June 2022 |
|
|
||||
James Alexander Green | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Phoebe Ellaby Mumby | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Henriette Elizabeth Topel | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Rev Andrew Michael Augustine Allen | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Tabitha Thornton-Swan | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £30 | £60 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £30 | £65 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 26 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 26 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 24 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 24 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 22 Ebrill 2023 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 25 Mehefin 2023 | 86 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 04 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF CHILDREN FROM THE OXFORD AREA WHO ARE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY TO PROVIDE FREE HOLIDAYS FOR DEPRIVED CHILDREN FROM THE OXFORD AREA. THE CHILDREN ARE TO BE RECOMMENDED BY SOCIAL SERVICES AND/OR OTHER QUALIFIED ORGANISATIONS. THE CHILDREN SHOULD BE: I) IN REAL NEED DUE TO A STRESSFUL HOME SITUATION II) IN FAMILIES SO FINANCIALLY DEPRIVED THAT THE CHILDREN WOULD NOT OTHERWISE GET A HOLIDAY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EXETER COLLEGE
TURL STREET
OXFORD
OX1 3DP
- Ffôn:
- 07711128150
- E-bost:
- exvacexec@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window