Hanes ariannol MILITIA IMMACULATAE

Rhif yr elusen: 518156
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1549 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £68.07k £64.53k £59.84k £44.73k £44.78k
Cyfanswm gwariant £67.05k £70.14k £61.95k £46.46k £48.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A