Ymddiriedolwyr MUSICAL THEATRE STAFFORD
Rhif yr elusen: 1196249

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 21 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Jayne Wattley | Cadeirydd | 20 July 2020 |
|
|
||||
Ruth Stephenson | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||
Emily Jayne Nicholls | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Rebecca Michelle Rodi | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Hannah Rose Morris | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Kelly Matthews | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
LAURA RIDDELL | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
David Phizacklea | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Bella Dalby | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Jessica Smith | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Lucy Travers | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Craig Chesters | Ymddiriedolwr | 25 July 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.