WOODLEIGH IMPACT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Objects of the Charity include the prevention and relief of poverty and the conservation, protection and improvement of the physical and natural environment including by raising awareness of the impact of climate change.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Medi 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Clarke | Cadeirydd | 10 September 2021 |
|
|
||||
Louise Dorothy Clarke | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Isabel Hendrika Clarke | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £814.02k | £497.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £188.20k | £174.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £813.02k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £998 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £188.20k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.22k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £151.98k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 JUL 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO ADVANCE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SEE FIT FROM TIME TO TIME, IN PARTICULAR (BUT NOT EXCLUSIVELY): 3.1 TO PROMOTE THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT, INCLUDING BY RAISING AWARENESS OF THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE AND BY MAKING GRANTS TO CHARITIES AND OTHER ORGANISATIONS WORKING TO CONSERVE, PROTECT AND IMPROVE THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT; 3.2 FOR THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY BY PROVIDING GRANTS AND SUPPORT TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
114 OTLEY ROAD
GUISELEY
LEEDS
LS20 8LZ
- Ffôn:
- 01943262626
- E-bost:
- info@woodleigh-impact.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window