Hanes ariannol SUPERINTENDENT MINISTER'S TRUST

Rhif yr elusen: 518173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £220.38k £246.87k £247.94k £282.66k £273.33k
Cyfanswm gwariant £268.44k £258.94k £249.29k £290.20k £442.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A