HUGHES EDUCATION CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity supports those in education. This is carried out through the provision of grants and materials to people in full time education and organisations which support those in full time education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Philipinas
Llywodraethu
- 16 Mehefin 2021: CIO registration
- Action for Knowledge (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Edward Hughes | Cadeirydd | 14 May 2021 |
|
|
||||
Rizalinda Marcial Hughes | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.19k | £16.88k | £16.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63k | £18.81k | £9.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 01 Mai 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 01 Mai 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 10 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 10 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 01 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 01 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION OF PEOPLE IN FULL TIME EDUCATION IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES SEE FIT, INCLUDING BY: 1. AWARDING TO SUCH PERSONS GRANTS OR THE PROVISION OF MATERIALS TO ENABLE THEM TO ATTEND UNIVERSITY, COLLEGE OR INSTITUTIONS OF HIGHER OR FURTHER EDUCATION. 2. PROVISION OF GRANTS, EQUIPMENT OR MATERIALS TO ORGANISATIONS PROVIDING FULL TIME EDUCATION. 3. SUPPORTING AND ENABLING THE CO-ORDINATION AND CO-OPERATION OF EDUCATIONAL ORGANISATIONS IN DIFFERENT GEOGRAPHICAL AREAS WITH DIFFERENT SOCIO-ECONOMICAL BACKGROUNDS. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HORAM FLAT FARM
CHIDDINGLY ROAD
HORAM
HORAM FLAT FARM
CHIDDINGLY ROAD
TN21 0JL
- Ffôn:
- 07771868225
- E-bost:
- luke@hughescharity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window