Ymddiriedolwyr DORSET MAMMAL GROUP
Rhif yr elusen: 1196394

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 26 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Price | Cadeirydd | 03 November 2021 |
|
|
||||
Paula Mary Bates | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||
Janet Vercoe | Ymddiriedolwr | 04 February 2023 |
|
|
||||
Dr Steven Richmond | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|
||||
Ian Mortimer | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
STEPHEN KOURIK BTECH | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Susan Caroline Varndell | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.