Hanes ariannol FRIENDS OF THE PARISH CHURCH OF ST MARY & ST NICOLAS SPALDING

Rhif yr elusen: 518187
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022
Cyfanswm Incwm Gros £471 £2.65k £396 £93 £88
Cyfanswm gwariant £0 £1.91k £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A