NAPOLEONIC & REVOLUTIONARY WAR GRAVES CHARITY

Rhif yr elusen: 1196849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Restore the graves of members of the armed services and auxiliary forces who served at any point between 1775 and 1815, irrespective of nationality, so that they can become sites of memory for the public. Bury veterans from the period who are disinterred. Educate the public about the experiences of those who served in this period

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £6,782
Cyfanswm gwariant: £7,267

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Abu Dhabi
  • Affganistan
  • Ajman
  • Akrotiri
  • Albania
  • Algeria
  • Andorra
  • Angola
  • Anguilla
  • Antarctica
  • Antigwa A Barbuda
  • Ariannin
  • Armenia
  • Aruba
  • Ascension
  • Aserbaijan
  • Awstralia
  • Awstria
  • Bahrain
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Belarws
  • Belize
  • Benin
  • Bermuda
  • Bhwtan
  • Bolifia
  • Bonaire
  • Bosnia And Herzegovina
  • Botswana
  • Brasil
  • Brunei
  • Burkina Faso
  • Bwlgaria
  • Bwrwndi
  • Byrma
  • Cabo Verde
  • Caledonia Newydd
  • Cambodia
  • Camerwn
  • Canada
  • Cenia
  • Ceuta
  • Chile
  • Ciwba
  • Colombia
  • Congo
  • Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
  • Costa Rica
  • Croatia
  • Cyprus
  • De Affrica
  • De Corea
  • De Georgia
  • Dekelia
  • Denmarc
  • Djibouti
  • Dominica
  • Dubai
  • Ecwador
  • El Salvador
  • Eritrea
  • Estonia
  • Ethiopia
  • Feneswela
  • Ffiji
  • Ffrainc
  • Fiet-nam
  • French Southern Territories
  • Fujairah
  • Gabon
  • Gaiana
  • Georgia
  • Gerner
  • Ghana
  • Gibraltar
  • Gogledd Corea
  • Gogledd Iwerddon
  • Grenada
  • Groeg
  • Guadeloupe
  • Guam
  • Guatemala
  • Guinea Gyhydeddol
  • Guiné-bissau
  • Guinée
  • Guyan Ffrengig
  • Gweriniaeth Canol Affrica
  • Gweriniaeth De Swdan
  • Gwlad Belg
  • Gwlad Pwyl
  • Gwlad Swazi
  • Gwlad Thai
  • Gwlad Yr Iâ
  • Haiti
  • Hondwras
  • Hong Kong
  • Hwngari
  • India
  • Indonesia
  • Iorddonen
  • Irac
  • Iran
  • Ireland
  • Israel
  • Jamaica
  • Japan
  • Jersey
  • Johnston Atoll
  • Kazakstan
  • Kingman Reef
  • Kiribati
  • Kosovo
  • Kuwait
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Latfia
  • Lesotho
  • Libanus
  • Liberia
  • Libia
  • Liechtenstein
  • Lithwania
  • Lwcsembwrg
  • Macau
  • Macedonia
  • Madagasgar
  • Malawi
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mali
  • Malta
  • Martinique
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Mecsico
  • Melilla
  • Micronesia
  • Midway Islands
  • Moldofa
  • Monaco
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Montserrat
  • Moroco
  • Mosambic
  • Namibia
  • Nauru
  • Nepal
  • Nicaragwa
  • Niger
  • Nigeria
  • Niue
  • Norwy
  • Oman
  • Pakistan
  • Palau
  • Palmyra Atoll
  • Panama
  • Papua Guinea Newydd
  • Paraguai
  • Periw
  • Philipinas
  • Polynesia Ffrengig
  • Portiwgal
  • Puerto Rico
  • Qatar
  • Ras Al-khaimah
  • Reunion
  • Rwanda
  • Rwmania
  • Rwsia
  • Saba
  • Saint-Martin
  • Samoa
  • Samoa America
  • San Marino
  • São Tomé A Príncipe
  • Sawdi-arabia
  • Sbaen
  • Seland Newydd
  • Senegal
  • Serbia
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Singapore
  • Sint Eustatius
  • Slofacia
  • Slofenia
  • Somalia
  • Sri Lanka
  • St Barthelemy
  • St Helena
  • St Kitts-nevis
  • St Lucia
  • St Martin
  • St Pierre A Miquelon
  • St Vincent A Grenadines
  • Surinam
  • Svalbard
  • Sweden
  • Syria
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Tanzania
  • Tchad
  • Tiriogaeth Antarctig Brydeinig
  • Tiriogaethau Palesteina
  • Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
  • Togo
  • Tokelau
  • Tomor-leste
  • Tonga
  • Trinidad A Tobago
  • Tristan Da Cunha
  • Tsieina
  • Tunisia
  • Turkmenistan
  • Twfalw
  • Twrci
  • Uganda
  • Ukrain
  • Umm Al-quwain
  • Unol Daleithiau
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Vatican City
  • Wallis A Futuna
  • Western Sahara
  • Wrwgwâi
  • Y Bahamas
  • Y Comoros
  • Yemen
  • Y Ffindir
  • Y Gambia
  • Ynys Baker
  • Ynys Bouvet
  • Ynys Christmas
  • Ynys Gogledd Mariana
  • Ynys Heard Ac Ynysoedd Mcdonald
  • Ynys Howland
  • Ynys Jarvis
  • Ynys Manaw
  • Ynys Navassa
  • Ynys Norfolk
  • Ynysoedd Aland
  • Ynysoedd Cayman
  • Ynysoedd Coco (KEELING)
  • Ynysoedd Cook
  • Ynysoedd Falkland
  • Ynysoedd Faroe
  • Ynysoedd Marshall
  • Ynysoedd Solomon
  • Ynysoedd Turks A Caicos
  • Ynysoedd Virgin Prydain
  • Ynysoedd Virgin Yr Unol Daleithiau
  • Ynys Pitcairn
  • Ynys Wake
  • Ynys Y Pasg
  • Yr Aifft
  • Yr Alban
  • Yr Almaen
  • Yr Eidal
  • Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
  • Yr Iseldiroedd
  • Yr Ynys Las
  • Y Swdan
  • Y Swistir
  • Y Traeth Ifori
  • Y Weriniaeth Ddominicaidd
  • Y Weriniaeth Tsiec
  • Zambia
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Tachwedd 2021: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • NRWGC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Graeme Callister Cadeirydd 05 September 2024
Dim ar gofnod
Dr Luke Reynolds Ymddiriedolwr 05 September 2024
Dim ar gofnod
Todd Campbell Ymddiriedolwr 05 September 2024
Dim ar gofnod
Dr Katie White Ymddiriedolwr 16 August 2021
Dim ar gofnod
Marcus Joseph Cribb MSc VR Ymddiriedolwr 03 May 2021
Dim ar gofnod
Peter Edmond Molloy Ymddiriedolwr 03 May 2021
Dim ar gofnod
Professor Beatrice de Graaf Ymddiriedolwr 03 May 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.03k £6.78k
Cyfanswm gwariant £8.59k £7.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 19 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 19 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 15 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 15 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
33 CHURCH CLOSE
TOLLERTON
YORK
YO61 1QS
Ffôn:
07354480003