Hanes ariannol S W DURHAM TRAINING LIMITED
Rhif yr elusen: 518211
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.39m | £1.37m | £1.22m | £1.36m | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63m | £1.48m | £1.42m | £1.45m | £1.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.07m | N/A | N/A | £1.10m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.04m | £1.13m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £46.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.38m | £0 | £133.61k | £1.36m | £1.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.40k | £175 | £0 | £2.00k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £306.70k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.63m | £1.48m | £1.42m | £1.45m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £300 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.