Hanes ariannol THE CITY OF LEICESTER SINGERS

Rhif yr elusen: 518215
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (306 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £13.83k £11.13k £1.16k £8.59k £13.40k
Cyfanswm gwariant £12.99k £9.12k £1.27k £12.47k £13.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A