APOPO UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To fund innovative projects and innovation that enables assistance through animal scent detection. By establishing networks, collaboration and developing partnerships with those working in the field, we help to provide solutions addressing social challenges ie through land mine detection, TB detection, disaster search & rescue and illegal animal trafficking, soil pollution, around the world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Angola
- Aserbaijan
- Cambodia
- Ethiopia
- Gweriniaeth De Swdan
- Gwlad Belg
- Mosambic
- Senegal
- Tanzania
- Twrci
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Y Swistir
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 18 Mai 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Robertson | Cadeirydd | 19 August 2019 |
|
|
||||
Yasmine Colijn | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Philip Mark Unsworth | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Alan Harry Angus MacDonald OBE | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Dr Cameron Watson | Ymddiriedolwr | 17 February 2023 |
|
|
||||
Justin John Henniker Bedingfeld | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|||||
Alan John Mathers | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2023
(Mae'r cyfrifon |
29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19 AUG 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28 JUN 2021
Gwrthrychau elusennol
5 THE CHARITY’S OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: 5.1 THE RELIEF OF SICKNESS AND PRESERVATION OF HEALTH; ; AND 5.2 THE ADVANCEMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION MAINLY THOUGH NOT EXCLUSIVELY BY MAKING GRANTS OR OTHER FUNDING IN RESPECT OF PROJECTS INVOLVING SCENT DETECTION ANIMALS THAT PROTECT PEOPLE AND THE PLANET IN PARTICULAR TO BENEFIT LOWER INCOME AND VULNERABLE COMMUNITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SUITE 3
PEEL HOUSE CHESHIRE
30 THE DOWNS
ALTRINCHAM
WA14 2PX
- Ffôn:
- 07508363332
- E-bost:
- apopouk@apopo.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window