FRIENDS OF PERSHORE HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 502273 FRIENDS OF PERSHORE HOSPITAL
- 15 Medi 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Jane Hodges | Cadeirydd | 05 August 2019 |
|
|
||||
Julie Nina Everett | Ymddiriedolwr | 30 November 2024 |
|
|
||||
Deborah Jane Hakesley | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Janet Susan Garratt | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
John Christopher Nixon | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Susan Stainton | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Linda Mary Hamlin | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Dr JUDITH MARY DALE | Ymddiriedolwr | 01 January 2009 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.64k | £16.47k | £13.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.61k | £61.92k | £50.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 11 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 11 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Mawrth 2025 | 129 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Mawrth 2025 | 129 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Mawrth 2025 | 493 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Mawrth 2025 | 493 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 15 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, (I) TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THE HOSPITAL AND OTHERS IN THE LOCAL COMMUNITY WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM OR IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE, (II) TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE HOSPITAL AND OTHER ORGANISATIONS PROVIDING CARE FOR THE LOCAL COMMUNITY AND (III) TO UNDERTAKE SUCH OTHER CHARITABLE ACTIVITIES WHICH CONTRIBUTE TO THE HEALTH AND WELLBEING OF THE LOCAL COMMUNITY AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pershore Hospital
Queen Elizabeth House
Queen Elizabeth Drive
PERSHORE
WR10 1PS
- Ffôn:
- 07511771004
- E-bost:
- treasurerFOPH@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window