TEESSIDE AIRPORT FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Teesside Airport Foundation is a fundraising charity which exists to support the people of Darlington, Hartlepool, Middlesbrough, Redcar and Cleveland and Stockton-on-Tees to achieve their ambitions in education and employment and to assist in the regeneration of the area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darlington
- Hartlepool
- Middlesbrough
- Redcar And Cleveland
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 10 Mai 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beverley Boden | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Daniel Waine | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Andrea Nicholls | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Brian Raymond Robinson | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Andrew Cumiskey | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Tristan Zipfel | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Emma Dixon | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.13k | £2.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.46k | £1.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Chwefror 2024 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 MAR 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITYS OBJECTS (THE OBJECTS) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING:- FOR THE PUBLIC BENEFIT, AND IN PARTICULAR FOR THE BENEFIT OF PEOPLE WHO ARE WORKING IN OR RESIDENT OF THE AREA:- THE RELIEF OF THOSE IN NEED DUE TO FINANCIAL HARDSHIP, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY, BY MAKING GRANTS OF MONEY FOR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES; AND THE RELIEF OF THOSE IN NEED DUE TO FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER SOCIAL AND/OR ECONOMIC DISADVANTAGE, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY, BY IMPROVING SUCH PERSONS ABILITY TO ACCESS AND BENEFIT FROM EDUCATIONAL, EMPLOYMENT AND/OR SELF-EMPLOYMENT OPPORTUNITIES, INCLUDING THROUGH DEVELOPMENT OF THEIR SKILLS AND CAPACITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TEES VALLEY COMBINED AUTHORITY
Teesside Airport Business Suite
Teesside International Airport
Darlington
DL2 1NJ
- Ffôn:
- 01642524400
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window