ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BRANDON
Rhif yr elusen: 1197073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Ian Madelin | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Georgina Helen Bell | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Vanessa Reeves | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Clare Louise Madelin | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Katie Judge | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Paula Barnard | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Paul Anthony Cleasby | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
Dennis Anthony Coburn Reverend | Ymddiriedolwr | 16 October 2016 |
|
|
||||
Rev Sharron Dawn Coburn | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.