Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF PENNY LANE ST BARNABAS
Rhif yr elusen: 1194669

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Alexander Louis Rayment | Cadeirydd | 10 December 2020 |
|
|
||||
Patrick Hamilton | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Matthew John Nixon | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Ruth Grace Robinson | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Tania Gamble | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
James Andrew Davison | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Rev Andrew Bailey | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Jennifer Burgess | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Jacob Vestergaard | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Kirsty White | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
Carys Anderson | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Kaddour | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Andres Enrique Florez Cardenas | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Peter Gordon Franklin | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.