MOBILE SMILES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
o To improve oral health and provide better access to dental care in areas worldwide through mobile dental vans and static clinics. o This will benefit those who have restricted access to dentistry. o Preventative and teaching programmes will be set up in these areas to help improve the general oral health of these populations. o Oral cancer screening
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Namibia
Llywodraethu
- 17 Rhagfyr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariam Ramy Ramzy Ghobrial | Ymddiriedolwr | 17 December 2021 |
|
|
||||
Robert Ragai Sami Fakhoury | Ymddiriedolwr | 17 December 2021 |
|
|
||||
Andrew Magdy Fouad El-Khanagry | Ymddiriedolwr | 17 December 2021 |
|
|
||||
John Wageeh Maurice Fawzy Mikhail | Ymddiriedolwr | 17 December 2021 |
|
|
||||
Rafik George Nassif Hebeish | Ymddiriedolwr | 17 December 2021 |
|
|
||||
Christine Nasr Sami Wanis | Ymddiriedolwr | 17 December 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.60k | £43.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £502 | £27.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 20 Chwefror 2025 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 20 Chwefror 2025 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 01 Medi 2024 | 209 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 01 Medi 2024 | 209 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: FOR THE RELIEF OF SICKNESS AND FOR THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE HEALTH OF THE INHABITANT OF EGYPT INITIALLY, AND OTHER COUNTRIES IN THE FUTURE, BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF A DENTAL CLINIC OR CLINICS FOR THE TREATMENT OF SUCH PERSONS AND BY ADVANCING THE EDUCATION OF SUCH PERSONS CONCERNING DENTAL HEALTH. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH [SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005] AND [SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008]
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 SPRING GROVE CRESCENT
HOUNSLOW
TW3 4DB
- Ffôn:
- 07859076473
- E-bost:
- Mobilesmilescharity@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window