Ymddiriedolwyr SALESIAN HEARTS ADVOCATING THE RELIEF OF POVERTY BY EDUCATION (KNOWN BY THE ACRONYM SHARE)
Rhif yr elusen: 1197901

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Williams MA | Cadeirydd | 14 February 2022 |
|
|
||||
Philomena DSa | Ymddiriedolwr | 05 January 2024 |
|
|
||||
Kay Morley-Cooper | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Sarah Noble | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Rev JAMES ROBERT GARDNER SDB | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Gerard Owens | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Maria Morrison | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Richard Maher MA | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Susan Haworth-Edwards | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.