FRIENDS OF CHOSEN YESHIAS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
(1) the advancement of the orthodox Jewish faith, (2) the prevention or relief of poverty, and (3) the relief of those in need, by reason of age, ill-health, disability, financial hardship or other disadvantage of people living in the UK and Israel, in particular but not exclusively, by financially supporting such charitable purposes as are charitable in UK law.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Israel
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM SCHREIBER | Cadeirydd | 26 November 2021 |
|
|||||||||
MEYER WAHRHAFTIG | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|||||||||
Schlomo Rosenfeld | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.74k | £325.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.56k | £325.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Tachwedd 2024 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Tachwedd 2024 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF THE ORTHODOX JEWISH FAITH, (2) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY, AND (3) THE RELIEF OF THOSE IN NEED, BY REASON OF AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE OF PEOPLE LIVING IN THE UK AND ISRAEL, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY FINANCIALLY SUPPORTING SUCH CHARITABLE PURPOSES AS ARE CHARITABLE IN UK LAW OF SUCH ORGANISATIONS REGISTERED AS CHARITIES IN THE UK AND ISRAEL AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME THINK FIT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24A LINGWOOD ROAD
LONDON
E5 9BN
- Ffôn:
- 07825705097
- E-bost:
- yossi@ajsaccounts.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window