SEMUSIC

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SEMusic currently runs St. Edmund's Choir and #LoveToSing children's choir in Waterloo, Liverpool. Both choirs are free of charge to join and are non-auditioning - SEMusic takes pride on making the arts accessible to all. SEMusic produces events to help fund the work of the choirs and uses music and an education resource.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Lerpwl
- Sefton
Llywodraethu
- 02 Tachwedd 2021: Cofrestrwyd
- ST EDMUNDS CHOIR (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emily Snell | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Angela Boyle | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Jacquelyn Anne Williams | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Imelda Bernadine Morrison | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Jennifer Daniels | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Benjamin Iain Dolan | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Hannah Wainwright | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Sophie McQueen | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.50k | £991 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68k | £358 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2024 | 302 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 06 JUN 2021 AS AMENDED ON 20 OCT 2021
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION, PARTICULARLY MUSICAL EDUCATION, AND FOR THIS PURPOSE TO ENCOURAGE THE ARTS INCLUDING THE ARTS OF MUSIC, DRAMA, DANCE AND SINGING. 2. TO PROVIDE FACILITIES WHICH PROMOTE THE PRACTICE OR ENJOYMENT OF THE ART OF MUSIC FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION AND TO MAKE THEM AVAILABLE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE TO INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE WITH THE OBJECT OF IMPROVING CONDITIONS OF LIFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
62 OXFORD ROAD
WATERLOO
LIVERPOOL
L22 8QF
- Ffôn:
- 07539380383
- E-bost:
- ben@semusic.org.uk
- Gwefan:
-
semusic.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window