FRIENDS OF THE THEATRE ON THE ROW

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our intent is to establish and maintain an open-air performance space in Lane End , Buckinghamshire, for the use of residents and visitors. We plan to turn an under-used open space into a relatively low cost venue for amateur performers, schools and youth clubs to stage and watch events. Our current activities centre on raising awareness and support through free open air community performances.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 07 Rhagfyr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATHLEEN GILL | Cadeirydd | 28 June 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Beck | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Ceri Nicolson | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.56k | £15 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.11k | £207 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 29 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 29 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | 76 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ARTS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF AN OPEN-AIR THEATRE IN LANE END, BUCKINGHAMSHIRE, FOR THE USE OF RESIDENTS AND VISITORS. THIS WILL BE ACHIEVED BY TURNING AN UNDER-USED OPEN SPACE INTO A RELATIVELY LOW-COST VENUE FOR AMATEUR PERFORMERS, SCHOOLS AND YOUTH GROUPS TO STAGE AND WATCH LIVE EVENTS, PROVIDING A PLATFORM FOR CULTURAL ACTIVITY AND FOR CREATIVE LEARNING AND ENCOURAGING ACCESS TO, ENGAGEMENT WITH AND PARTICIPATION AND CREATIVITY IN THE PERFORMING ARTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HALL HOUSE
FININGS ROAD
LANE END
HIGH WYCOMBE
HP14 3EU
- Ffôn:
- 07875972867
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window