Hanes ariannol VISUAL IMPAIRMENT NORTH EAST

Rhif yr elusen: 518308
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £60.55k £56.50k £49.20k £79.69k £75.25k
Cyfanswm gwariant £69.13k £37.73k £43.11k £57.41k £55.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £11.38k £20.14k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £26.08k N/A N/A N/A