TWO'S COMPANY KESWICK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Two's Company Keswick is a befriending scheme offered to lonely and/or social isolated adults in the Keswick and wider CA12 area. Fully trained and vetted volunteer befrienders are matched up with those referred into the scheme according to personality and interests.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £750 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cumbria
Llywodraethu
- 29 Hydref 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Welton | Cadeirydd | 28 October 2021 |
|
|||||||||||||||||
Christine Wendy Morgan | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Keith Malcolm Rigg | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|||||||||||||||||
Rev Charles Henry Hope | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|||||||||||||||||
John Robert Hayes | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/07/2022 | 01/07/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.35k | £5.65k | £8.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.68k | £5.74k | £7.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.25k | N/A | £750 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 29 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING ADULTS RESIDENT IN THE KESWICK CA12 POSTCODE AREA FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY, IN PARTICULAR THROUGH: A) THE PROVISION OF A BEFRIENDING SERVICE DESIGNED TO SUPPORT AND ASSIST SUCH PERSONS. B) RECRUITING AND TRAINING VOLUNTEERS TO BE BEFRIENDERS, DEVELOPING UNDERSTANDING OF THE BEFRIENDER’S ROLE AND LIMITATIONS AND PROVIDING ONGOING SUPPORT. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE ‘SOCIALLY EXCLUDED’ MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF LONELINESS AND/OR SOCIAL ISOLATION DUE TO AGE OR ILL HEALTH AND THE ABSENCE OR LACK OF A STRONG SOCIAL SUPPORT NETWORK.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BEECH BANK
BORROWDALE ROAD
KESWICK
CA12 5UP
- Ffôn:
- 07855333842
- E-bost:
- awwelton@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window