WINDSOR CYCLE HUB

Rhif yr elusen: 1195024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The activities organised by the CIO to promote cycling for all throughout the Windsor community by encouraging residents and visitors into or back to cycling include recycling affordable bicycles, teaching mechanical skills, sharing knowledge and resource, and running events and rides.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £11,810
Cyfanswm gwariant: £10,645

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Windsor And Maidenhead

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Gorffennaf 2021: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
George William Calvert Cadeirydd 01 July 2021
CHARTERED INSTITUTE OF BREWERS AND DISTILLERS
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Nicola Alison Frobisher Ymddiriedolwr 01 November 2024
Dim ar gofnod
George Andrew King Ymddiriedolwr 01 November 2024
Dim ar gofnod
David James Bonney Ymddiriedolwr 21 November 2022
Dim ar gofnod
Keith Harvey Patton Ymddiriedolwr 09 June 2022
Dim ar gofnod
Caroline Venessa Wharlow Ymddiriedolwr 09 June 2022
Dim ar gofnod
Claire Louise Taylor Ymddiriedolwr 09 June 2022
Dim ar gofnod
Susan Jan Shearer Ymddiriedolwr 01 July 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £37.27k £11.81k
Cyfanswm gwariant £20.68k £10.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.95k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 08 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 08 Chwefror 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 26 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Swan
9 Mill Lane
Clewer Village
Windsor
Berkshire
Units 1-
Ffôn:
07920504704