Ymddiriedolwyr ROSSENDALE AND PENDLE MOUNTAIN RESCUE TEAM
Rhif yr elusen: 1195415

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Simpson | Cadeirydd | 01 April 1993 |
|
|
||||
Gail Todd | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Maurice Robinson | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Graham Dalley | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Malcolm Armstrong | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Elisha Eddy | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Paul Harris | Ymddiriedolwr | 01 April 2007 |
|
|
||||
Peter Goble | Ymddiriedolwr | 01 January 2001 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.