SALISBURY STINGRAYS SWIMMING CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Salisbury Stingrays Swimming Club exists to help support people in achieving their goals in the sport of swimming. This is achieved with the aid of high-quality coaching, teaching and support staff, working in partnership with the club officials, parents and most importantly, the swimmers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wiltshire
Llywodraethu
- 03 Rhagfyr 2021: CIO registration
- SALISBURY STINGRAYS (Enw gwaith)
- Salisbury Stingrays Amateur Swimming Club (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natasha Falkner | Cadeirydd | 10 December 2022 |
|
|
||||
Katherine Grant | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Mel Gosse | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Candi Soames | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Chris Backhouse | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Gavin Mills | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
John Ellis | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Jon Tribbeck | Ymddiriedolwr | 10 December 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £278.64k | £235.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £209.77k | £222.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 03 Dec 2021 as amended on 04 Mar 2024 as amended on 04 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
The promotion of community participation in healthy recreation, primarily but not exclusively, for the benefit of the inhabitants of Salisbury and the surrounding areas by the provision of teaching, development, competitive activities, swimming and associated activities.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SALISBURY STINGRAYS SWIMMING CLUB
FIVE RIVERS CENTRE LEISURE CENTRE
HULSE ROAD
SALISBURY
SP1 3NR
- Ffôn:
- 01722 434760
- E-bost:
- info@salisburystingrays.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window