CHRISTCHURCH AND DISTRICT ARTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CADArts produces an Arts Directory and Diary for events to publicise arts and crafts activities in the Christchurch, area. The committee arrange arts, crafts and performing events to showcase members' work to the public in a wide variety of venues. We organise at least one event a year open to the public, with a competitive element to encourage artists to improve the standard of their work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Bournemouth
- Dorset
- Hampshire
- Poole
Llywodraethu
- 26 Mai 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1000984 CHRISTCHURCH AND DISTRICT ARTS
- 25 Awst 2021: CIO registration
- CADARTS (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Mary Patterson | Cadeirydd | 17 August 2021 |
|
|
||||
Dudley Smith | Ymddiriedolwr | 19 August 2023 |
|
|
||||
Mairead Tindall | Ymddiriedolwr | 19 August 2023 |
|
|
||||
Jeanette Denise Law | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|
||||
JANET MURIEL TOWNEND | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|
||||
Christine Rachael Corbin | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|
||||
JEAN MCCLOY JONES | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|
||||
Lynne Mary Dinmore | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.20k | £10.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.75k | £12.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 25 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
TO FOSTER AND PROMOTE THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF ARTISTIC TASTE AND THE KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE ARTS AMONG THE INHABITANTS OF CHRISTCHURCH AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 Somerford Way
Purewell
Christchurch
Dorset
BH23 3QN
- Ffôn:
- 01202 483519
- E-bost:
- secretary@cadarts.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window