PUNCHBAG ART GALLERY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PunchBag Art Gallery Charity, located in the London Borough of Redbridge, champions christian contemporary art, cultural diversity, focusing on BAME artists and communities. As a volunteer-run, independent gallery, we're dedicated to cultivating artistic appreciation across all backgrounds. We uniquely collaborate with local communities, educational institutions and businesses to integrate art.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 16 Tachwedd 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Williams MA | Cadeirydd | 17 June 2021 |
|
|
||||
Isabella Neilsen-Williams BA | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2023 | 06/04/2024 | |
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2023 | 30 Mawrth 2024 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2023 | 30 Mawrth 2024 | 53 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN, AND RAISE PUBLIC APPRECIATION OF, THE CREATIVE ARTS, IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO AFRICAN, CARIBBEAN AND EUROPEAN MODERN AND HISTORICAL FINE CHRISTIAN ARTS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF AN ART GALLERY AND EXHIBITION SPACE, AND BY MEANS OF BUT NOT LIMITED TO: • THE PROVISION OF SHORT EDUCATIONAL COURSES AND WORKSHOPS; • TEACHING, TRAINING AND ENHANCING SKILLS OF INDIVIDUALS TO ENABLE THEM TO PRODUCE ARTISTIC WORK OF A HIGHER STANDARD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Studio
1A Granville Road
Ilford
IG1 4JY
- Ffôn:
- 07398086785
- E-bost:
- mail@punchbagartgallery.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window