POWERCITY INTERNATIONAL UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
the purpose of the charity (the church), is to preach and teach the Gospel of Jesus Christ.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Croydon
- Dinas Birmingham
- Dinas Coventry
- Dinas Manceinion
- Enfield
- Greenwich
- Slough
- Canada
- Ireland
- Nigeria
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 20 Mehefin 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDNA ROSE IKEMHON BORODE | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
SOPHINA IRHAGBON OBOH | Ymddiriedolwr | 05 June 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.90k | £8.64k | £14.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.41k | £10.20k | £12.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Mehefin 2024 | 231 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Mehefin 2024 | 231 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY TEACHING, TRAINING AND EQUIPPING CHRISTIANS IN KNOWING; 1. WHO THEY ARE IN CHRIST, 2. WHAT THEY HAVE IN CHRIST, AND 3. WHAT CHRIST CAN DO THROUGH THEM. THE CIO IS DEDICATED TO THE ADVANCEMENT AND/OR BROADCASTING OF ACCURATE BIBLICAL TRUTH TEACHINGS AND DOCTRINES RELATING TO ALL ASPECTS OF THE GOSPEL OF CHRIST JESUS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
42 NORTHERN ROAD
SLOUGH
SL2 1PB
- Ffôn:
- +447710785171
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window