JORDAN SINNOTT FOUNDATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Jordan Sinnott Foundation Trust is a grant awarding Trust. We award grants via an on-line application form from our website to allow children and young adults who cannot afford to access sport and other recreational activities so as to enrich their lives through the sport they love.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chloe Crooks | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
CHARLES HUTTON | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Claire Duncan | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Jonathon Stead | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Matt Crooks | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Tracy Morrell | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Kelly Bossons | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Alexander Lee | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Laura Sinnott | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Daniel Ward | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Joseph Lee | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Sonia Cookson | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Laura Cookson | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £119.00k | £89.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £86.00k | £49.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2023
(Mae'r cyfrifon |
18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 29 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
3.1. THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 3.1.1. THE RELIEF OF THOSE WHO ARE IN NEED, PARTICULARLY CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, BY REASON OF SICKNESS OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, INCLUDING BY THE PROVISION OF GRANTS TO FUND ITEMS SUCH AS SPORTS EQUIPMENT, CLUB MEMBERSHIP OR TRAINING FACILITIES FOR THOSE WHO CANNOT AFFORD THEM. 3.1.2. TO HELP YOUNG PEOPLE, BY MEANS OF SPORT AND HEALTHY RECREATION, TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES AND FULFIL THEIR POTENTIAL AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Park Road
BUXTON
Derbyshire
SK17 6SG
- Ffôn:
- 07596216846
- E-bost:
- info@js25.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window