THE BLACKHEATH SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We aim to preserve and enhance for the benefit of the public the features of Blackheath of particular beauty or historical and architectural interest; to protect its open spaces; to encourage high standards of planning and architecture in its new buildings; to promote improvements to the amenities of the area and to encourage appreciation of its character and history.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Greenwich
- Lewisham
Llywodraethu
- 04 Hydref 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 259843 THE BLACKHEATH SOCIETY
- 27 Hydref 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL WATTS | Cadeirydd | 13 December 2021 |
|
|
||||
John Barron | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
Adam Oliver | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Ana Sutherland | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Nicholas Patton | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Elizabeth WRIGHT | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Prof John Bellhouse SCHOFIELD | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Andrew John WESTBROOK | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Howard John SHIELDS | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth MANSFIELD | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Henry Allan GRIFFIN | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Nicola Peers | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|||||
Dame Helen May REEVES | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Diane Anna SUMMERS | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
John Roy BARTRAM | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £724.80k | £64.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.16k | £77.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £43.77k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.92k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £39.53k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £632.58k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £90.16k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 27 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY SHALL BE TO PRESERVE AND ENHANCE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC SUCH FEATURES OF BLACKHEATH AND ITS VICINITY AS ARE OF PARTICULAR BEAUTY OR HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL INTEREST, TO PROTECT FROM DISFIGUREMENT OR ENCROACHMENT ITS OPEN SPACES, PARTICULARLY THE HEATH, TO ENCOURAGE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN ITS NEW BUILDINGS, AND GENERALLY TO PROMOTE INTEREST IN THE AMENITIES AND DEVELOPMENT OF THE DISTRICT, AND IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS, TO MONITOR, PROTECT AND SEEK TO IMPROVE OR ENHANCE ITS ENVIRONMENT, SECURITY AND CHARACTER, INCLUDING ITS BUILT ENVIRONMENT, ITS TRANSPORT AND LICENSING REGIMES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Old Bakehouse
11 Blackheath Village
Blackheath
London
SE3 9LA
- Ffôn:
- 02082971937
- E-bost:
- office@blackheath.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window