AL-WAFFAA MADRASAH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity involves itself in the activities listed below: - Qur'an and Islamic studies - community and counseling for families - Help with household essential support when possible etc
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
- Tanzania
Llywodraethu
- 22 Mehefin 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULEIMAN MBARAK SALIM | Cadeirydd | 27 June 2021 |
|
|
||||
FAHAD SAID | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Najih Muadhin | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Habidat Alidou | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
SAMIHA SAEED SULEYMAN OMAR | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
FAIZAH KHAMIS MOHAMMED | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
NABIL MUSAH | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
AMINA JUMA ALI | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
KHAYRAT JUMA ALI | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
SAMHA SAEED SULEYMAN OMAR | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2023 | 01/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £449 | £3.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £232 | £1.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2024 | 26 Ionawr 2025 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2024 | 26 Ionawr 2025 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 15 Mai 2024 | 100 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
1/ TO PROVIDE EDUCATIONAL SUPPORT IN ENGLAND AND WALES FOR THE BENEFIT OF THE YOUTH AND YOUNG ADULTS MAINLY, THROUGH PROVIDING GRANTS FOR BUYING SCHOOL UNIFORMS, BOOKS & LEARNING MATERIALS, EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN ENGLISH, MATHEMATICS & SCIENCES. 2/ TO ADVANCE THE ISLAMIC FAITH IN ENGLAND, WALES AND WORLDWIDE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC MAINLY BUT NOT EXCLUSIVELY, THROUGH THE PROVISION OF MADRASAH(S), A PLACE OF WORSHIP (MASJID(S)) AND TO PROVIDE PASTORAL CARE FOR THE LOCAL COMMUNITY AND OVERSEAS. 3/ TO ASSIST IN THE PREVENTION AND RELIEF OF POVERTY WHERE AND WHEN REQUIRED IN ENGLAND, WALES AND WORLDWIDE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ADVICE, GRANTS AND ITEMS SUCH AS FOOD, WATER, CLOTHING AND OTHER NECESSITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BARKING MUSLIM COMMUNITY CENTRE
3 THE TRIANGLE
TANNER STREET
BARKING
IG11 8QA
- Ffôn:
- 07488551931
- E-bost:
- alwaffaamadrasah3@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window